Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 tilføjes Bestyrelse: Ove Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 fjernes Bestyrelse: John Eigil Olsdorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Direktion: Jess Kallesøe Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 fjernes Direktion: Thor Nguyen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 32, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 32, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-08 tilføjes Bestyrelse: Thor Nguyen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-08 fjernes Bestyrelse: Jesper Stadsvold Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-10-16 (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Bestyrelse: Erik Steen Sophus Falck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-26 fjernes Direktion: Jeanette Fisker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Steen Sophus Falck (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-05 tilføjes Direktion: Jeanette Fisker (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-05 fjernes Direktion: John Eigil Olsdorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-01 tilføjes Direktion: Thor Nguyen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Hotel Marina, Grenå samt investere i faste ejendomme og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af 2 medlemmer af ebstyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-05 tilføjes Vedtægter: 2014-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: DANSKE HOTELLER A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-07-23 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 32, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2014-07-22 tilføjes Direktion: John Eigil Olsdorf (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Navne: HOTEL MARINA AF 1.8.2014 ApS (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2014-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2014-07-22 tilføjes Stiftere: DANSKE HOTELLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-22)
Den 2014-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)