Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Grates Vej 3, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Svend Grates Vej 3, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2014-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLHART GRUPPEN APS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-10-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 tilføjes Binavne: SGV 3 ApS (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-14 fjernes Binavne: BG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-06 tilføjes Vedtægter: 2017-03-06 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-08-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svend Grates Vej 3, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2014-07-11 tilføjes Binavne: BG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2014-07-11 tilføjes Direktion: Brian Guldbæk Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-20)
Den 2014-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Navne: SVG 3 ApS (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-07-11 tilføjes Reelle ejere: Brian Guldbæk Holst (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2014-07-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Vedtægter: 2014-07-11 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2014-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Legale ejere: Brian Guldbæk Holst (offentliggjort 2015-03-12)