Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: thujavej 43, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkedals Allé 37, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkedals Allé 37, 5250 Odense SV (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 21, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 21, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-07-17 tilføjes Direktion: Torben Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af ejedomme og anden investering samt hermed forbundene aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Legale ejere: JOHNI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-07-17 tilføjes Navne: T. NIELSEN EJENDOMME OG INVEST ApS (offentliggjort 2014-07-18)
Den 2014-07-17 tilføjes Reelle ejere: Torben Nielsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Stiftere: JOHNI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Vedtægter: 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-18)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)