Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS, Jodit ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen, Dennis Skovgaard (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-09-30 fjernes Legale ejere: MEDIAID ApS, Jodit ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: Jodit ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: S. Heissel ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: MEDIAID ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Søren Heissel (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS, S. Heissel ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-10-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen, Søren Heissel (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: MEDIAID ApS, S. Heissel ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-01-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS, S. Heissel ApS (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: MEDIAID ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-15 tilføjes Binavne: Boost In Sales ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Navne: BIS Media ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-11 fjernes Navne: BOOST IN SALES ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-12 tilføjes Vedtægter: 2016-12-12 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2015-09-29 fjernes Legale ejere: SALESCULTURE.DK ApS, MEDIAID ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2015-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: MEDIAID ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2014-07-08 tilføjes Direktion: Klaus Henrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært salgsimplementeringsprogrammer kombineret med salgstræning og mediefaglig træning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2014-07-21)
Den 2014-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Legale ejere: SALESCULTURE.DK ApS (offentliggjort 2015-12-14)
Den 2014-07-08 tilføjes Navne: BOOST IN SALES ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-08 tilføjes Reelle ejere: Steen Runge Kristiansen, Klaus Henrik Nielsen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2014-07-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-08 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-07-08 tilføjes Stiftere: SALESCULTURE.DK ApS, MEDIAID ApS, L.K. NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-08 tilføjes Vedtægter: 2014-07-08 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)