Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 1, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2024-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 198, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2014-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MNO HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MNO HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ice & Fries ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Surprise Studio ApS. (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 fjernes Revisor: Helledie Revision godkendt revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-10 tilføjes Revisor: Helledie Revision godkendt revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-08-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2019-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-11-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 198, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2014-07-17 tilføjes Direktion: Rasmus Laumann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, formuepleje og anden formueforvaltning, samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Legale ejere: Rasmus Laumann (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2014-07-17 tilføjes Navne: LAUMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-07-17 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Laumann (offentliggjort 2017-11-10)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2014-07-17 tilføjes Stiftere: Rasmus Laumann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Vedtægter: 2014-07-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)