Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 52, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-11 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@sefa.dk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: Kim Løve Henriksen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Navne: SEFA IVS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Reelle ejere: Kim Løve Henriksen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Stiftere: Peter Moesgaard (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-04-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-03-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 52, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 52, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-21 fjernes Direktion: Kim Løve Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 52, 4850 Stubbekøbing (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Kim Løve Henriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-04-01 fjernes Direktion: Henrik Løssl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Kim Løve Henriksen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-04-01 fjernes Legale ejere: Henrik Løssl (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Løve Henriksen (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2018-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 17, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lange-Müllers Gade 19, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bylaugsvænget 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2016-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bylaugsvænget 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 218, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 tilføjes Direktion: Henrik Løssl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Peter Moesgaard (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Henrik Løssl (direktør) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sefa.dk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Henrik Løssl (direktør) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2016-05-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Løssl (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-04-30 fjernes Legale ejere: IRETURN (DENMARK) ApS, Peter Moesgaard (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 218, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 218, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 218, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-07-11 tilføjes Direktion: Peter Moesgaard (adm. dir) (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-11 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Legale ejere: IRETURN (DENMARK) ApS, Peter Moesgaard (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2014-07-11 tilføjes Navne: SEFA IVS (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Stiftere: Peter Moesgaard (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2014-07-11 tilføjes Vedtægter: 2014-07-11 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2014-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-31)