Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Svends Vænge 35, 2765 Smørum (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-15 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Hjemmeside: WWW.StaffUp.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: susan@staffup.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Legale ejere: Susan Storm (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Navne: Det hvilende selskab af 18. november 2015 ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes ObligatoriskEmail: bo@argos-regnskab.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Stiftere: Susan Storm (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Susan Storm (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forrente egenkapitalen (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-18 tilføjes Navne: Det hvilende selskab af 18. november 2015 ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-17 fjernes Navne: SH-PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-11-18 tilføjes Vedtægter: 2015-11-18 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-11-17 fjernes Binavne: ST-PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Svends Vænge 35, 2765 Smørum (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-27 tilføjes Hjemmeside: WWW.StaffUp.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: susan@staffup.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-03-27 tilføjes ObligatoriskEmail: bo@argos-regnskab.dk (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2014-07-15 tilføjes Binavne: ST-PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Direktion: Susan Storm (direktion) (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er rekruttering og vikarløsninger til offentlige, og private virksomheder. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-15 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Legale ejere: Susan Storm (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Navne: SH-PARTNERS ApS (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-07-15 tilføjes Stiftere: Susan Storm (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-07-15 tilføjes Vedtægter: 2014-07-15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2014-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-24)