Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Navne: KLARIS-JENSEN ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: KLARIS-JENSEN IVS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Vedtægter: 2021-06-24 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Little Steps Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anée Berg Kehlet, Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-02-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 tilføjes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2017-01-09 fjernes Legale ejere: Rasmus Klaris-Jensen (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-08 fjernes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-09 fjernes Direktion: Rasmus Klaris-Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-09-03 tilføjes Direktion: Rasmus Klaris-Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-09-03 tilføjes Vedtægter: 2015-09-03 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2015-08-17 tilføjes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen, Rasmus Klaris-Jensen (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-08-16 fjernes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevænget 4, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2015-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnersvej 22, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2015-02-27 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnersvej 22, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2015-02-27)
Den 2014-07-05 tilføjes Direktion: Jacob Klaris-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursus- og konsulentvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-05 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2014-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Legale ejere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2014-07-05 tilføjes Navne: KLARIS-JENSEN IVS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2014-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Stiftere: Jacob Klaris-Jensen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Vedtægter: 2014-07-05 (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2014-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)