Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-28 tilføjes Bestyrelse: Johnny Vinther Christensen (formand) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Høstrup Sørensen (formand) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-10-31 tilføjes Bestyrelse: Johnny Vinther Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-10-31 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Nygaard Bregnhøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 tilføjes Direktion: Henrik Høstrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 fjernes Direktion: Nikolaj Nygaard Bregnhøj (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 tilføjes Legale ejere: KOED A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: Nikolaj Nygaard Bregnhøj (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-30 fjernes Legale ejere: KOED A/S (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-31 tilføjes Reelle ejere: Henrik Høstrup Sørensen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Reelle ejere: Anders Hedin (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-11-13 fjernes Reelle ejere: Henrik Høstrup Sørensen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhåbsvej 16-18, 8560 Kolind (offentliggjort 2014-07-21)
Den 2014-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhåbsvej 16-28, 8560 Kolind (offentliggjort 2014-07-21)
Den 2014-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhåbsvej 16-28, 8560 Kolind (offentliggjort 2014-07-21)
Den 2014-07-09 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Nygaard Bregnhøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2014-07-09 tilføjes Direktion: Nikolaj Nygaard Bregnhøj (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2014-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af biler samt enhver anden aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Legale ejere: KOED A/S, Nikolaj Nygaard Bregnhøj, NOBELIUM ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2014-07-09 tilføjes Navne: SPARTA ApS (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-07-09 tilføjes Reelle ejere: Henrik Høstrup Sørensen (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-07-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Stiftere: Nikolaj Nygaard Bregnhøj, NOBELIUM ApS, KOED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør sammen med bestyrelsesformanden, bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Vedtægter: 2014-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)