Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Anders Edslev | 30.09.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Stryhn Katz | 07.07.2014 | 30.09.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Adam Power | 18.12.2023 | formand |
Camilla Maria Anger | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jens Anders Edslev | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marc Schäfer | 20.05.2016 | 18.12.2023 | formand |
Lars Blomberg | 07.07.2014 | 15.12.2021 | formand |
Jesper Stryhn Katz | 07.07.2014 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Cecilia Bäckman | 07.07.2014 | 20.05.2016 | bestyrelsesmedlem |