Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-07-03 fjernes Direktion: Henrik Deichmann Arent (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Legale ejere: RIGHT PROJECT CONSULTING ApS, RIGHT BUSINESS CONSULTING ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: GLUD GLUDSEN GROUP ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MBP ApS, REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-07-10 tilføjes Legale ejere: GLUD GLUDSEN GROUP ApS, LAURIDS REFSLUND HOLDING ApS, SILVIA VISBAL HOLDING ApS, Nordicteaching ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2014-07-10 tilføjes Reelle ejere: Laurids Bastholm Refslund (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-09 tilføjes Direktion: Henrik Deichmann Arent (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2014-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Navne: NFDK PARTNERS ApS (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MBP ApS, REGISTRERET REVISOR (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Stiftere: SILVIA VISBAL HOLDING ApS, Nordicteaching ApS, LAURIDS REFSLUND HOLDING ApS, GLUD GLUDSEN GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2014-07-09 tilføjes Vedtægter: 2014-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)