Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Bestyrelse: Stephen John Cope (formand) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 fjernes Bestyrelse: Martyn Robert Pointer (formand) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-03 fjernes Bestyrelse: Stephen John Cope (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-15 tilføjes Navne: ASTRAK DENMARK A/S (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Navne: ASTRAK EUROPE A/S (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 tilføjes Vedtægter: 2024-02-15 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 2. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 2. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 2. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 2. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 2. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-07-12 tilføjes Bestyrelse: Aaron Peter Falls (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-12 fjernes Bestyrelse: James Pollock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-12 tilføjes Direktion: Aaron Peter Falls (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-12 fjernes Direktion: James Pollock (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-04 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebækvej 98, 2850 Nærum (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-04 tilføjes Bestyrelse: James Pollock (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-03-04 fjernes Bestyrelse: Richard William Paterson (formand) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-04 tilføjes Direktion: James Pollock (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-03-04 fjernes Direktion: John Weston Paterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebækvej 98, 2850 Nærum (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebækvej 98, 2850 Nærum (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Benjamin John Paterson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebækvej 98, 2850 Nærum (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2016-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalehøjvej 18, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-18 tilføjes Legale ejere: Astrak Group Limited (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2015-12-17 fjernes Legale ejere: Paterson Family Holding ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Legale ejere: Paterson Family Holding ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-10-25 fjernes Legale ejere: John Weston Paterson (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: john.paterson@astrakgroup.com (offentliggjort 2014-08-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalehøjvej 18, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Bestyrelse: Benjamin John Paterson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Direktion: John Weston Paterson (direktør) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed ved salg af reservedele til entreprenørmaskiner, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: John Weston Paterson (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2014-06-30 tilføjes Navne: ASTRAK EUROPE A/S (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Richard Paterson (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2014-06-30 fjernes Reelle ejere: Richard Paterson (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-30 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Stiftere: John Weston Paterson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)