Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kapital | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUDIENTES ApS. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene at eje andelene i andre selskaber. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-06-15 fjernes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er alene at eje andelene i Audientium ApS. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2014-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 122.222,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-14 tilføjes Vedtægter: 2014-11-14 (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2014-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagerstræde 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Direktion: Hossein Sandfeld Jelveh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 122.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Legale ejere: Hossein Sandfeld Jelveh (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-08 fjernes Legale ejere: Hossein Sandfeld Jelveh (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-09 tilføjes Navne: JELVEH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Reelle ejere: Hossein Sandfeld Jelveh (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2014-07-09 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2014-07-09 tilføjes Stiftere: Hossein Sandfeld Jelveh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-15 tilføjes Legale ejere: Hossein Sandfeld Jelveh (offentliggjort 2017-11-14)