Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Hovedbranche |
Den 2014-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BFS ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2016-07-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Backyard Living A/S. (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brahmsvej 52, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Brahmsvej 52, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brahmsvej 52, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2014-06-27 tilføjes Direktion: Mads Lund Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drift af virksomhed med investering og drift af formuegoder af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: Mads Lund Hansen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-06-27 tilføjes Navne: BFS HOLDING MLH ApS (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-06-27 tilføjes Reelle ejere: Mads Lund Hansen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-09-17)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-07-03)