Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Bibranche | xbrl | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Bestyrelse | Formål | Navne | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 tilføjes Vedtægter: 2024-02-05 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-05 fjernes Legale ejere: NBH GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2014-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NBH ISTEDGADE ApS. (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2016-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: NBH Frederiksborggade ApS. (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: NBH GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-10-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NBH Jægersborggade ApS. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NBH CPH ApS. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØLHAVEN ApS. (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: NBH GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-19 tilføjes Legale ejere: DRV 13 ApS, M B D ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-18 tilføjes Legale ejere: NBH GRUPPEN ApS, NT 87 ApS (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-18 fjernes Legale ejere: DRV 13 ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-17 fjernes Legale ejere: NT 87 ApS, NBH GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Duedahl Sørensen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-18 tilføjes Reelle ejere: Martin Beck Duedahl (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-18 fjernes Reelle ejere: Peter Duedahl Sørensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-17 fjernes Reelle ejere: Martin Beck Duedahl (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-18 tilføjes Vedtægter: 2023-12-18 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-16 tilføjes Vedtægter: 2023-11-16 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2019-12-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: NBH GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-26 fjernes Legale ejere: Rasmus Vidø Gyldholm Holding IVS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Rasmus Vidø Gyldholm Holding IVS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2014-07-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Duedahl Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber samt at foretage passive kapitalanbringelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-24 tilføjes Navne: NBH GRUPPEN ApS (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-23 fjernes Navne: NBH 2014 ApS (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-10 tilføjes Navne: NBH 2014 ApS (offentliggjort 2014-07-24)
Den 2014-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Bestyrelsesformanden eller Bestyrelsesformanden i forening med selskabets Direktør. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2014-07-24 tilføjes Vedtægter: 2014-07-24 (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2014-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 27, 1650 København V (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-10 tilføjes Direktion: Peter Duedahl Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-10 fjernes Direktion: Peter Duedahl Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2014-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2014-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Legale ejere: NT 87 ApS, DRV 13 ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2014-07-10 tilføjes Reelle ejere: Martin Beck Duedahl, Peter Duedahl Sørensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2014-07-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Stiftere: NT 87 ApS, DRV 13 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)