Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2022-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 99, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Direktion: Ole Fromberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Legale ejere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Navne: OLES ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Reelle ejere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Stiftere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BitRater Denmark ApS. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: PROVENTIVE SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BitRater Denmark ApS. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PROVENTIVE SYSTEMS ApS. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: OFB Consult ApS. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-24 tilføjes Navne: OLES ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: OLES IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-02-09 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2018-02-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2017-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Legale ejere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2015-11-27 tilføjes Reelle ejere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning af kapital, aktier, obligationer og anparter. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-08-06 tilføjes Vedtægter: 2014-08-06 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2014-05-31 tilføjes Direktion: Ole Fromberg (direktør) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torslundevej 99, 2635 Ishøj (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2014-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2014-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Navne: OLES IVS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2014-05-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Stiftere: Ole Fromberg (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-05-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-27)