Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Kapital | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2014-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: MUUTO A/S. (offentliggjort 2018-05-26)
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 36-38, 1100 København K (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Bestyrelse: Charles Wesley Rayfield (formand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Direktion: Anders Cleemann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-09 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: MIE4 HOLDING 5 ApS, Knoll Denmark ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: MUUTO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Stiftere: KB ApS, B HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Vedtægter: 2018-03-23 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-25 tilføjes Bestyrelse: Charles Wesley Rayfield (formand) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Althoehn Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Knoll Denmark ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-25 fjernes Legale ejere: B HOLDING 2005 ApS, KB ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 fjernes Reelle ejere: Kristian Byrge, Peter Andreas Bonnén (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 25.773.196,00 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-01-04 tilføjes Vedtægter: 2018-01-04 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Byrge (formand) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Anders Cleemann (formand) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Anders Cleemann (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2015-09-01 fjernes Direktion: Kristian Byrge (direktion) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-08-31 fjernes Bestyrelse: Kristian Byrge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Muuto A/S (CVR-nr. 28683944). (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2015-03-20 tilføjes Vedtægter: 2015-03-20 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-11 tilføjes Bestyrelse: Kristian Byrge (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed med handel, industri, investering og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2014-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-08-11 tilføjes Legale ejere: B HOLDING 2005 ApS, KB ApS, MIE4 HOLDING 5 ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2014-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-08-11 tilføjes Vedtægter: 2014-08-11 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2014-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 36-38, 1100 København K (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Direktion: Kristian Byrge (direktion) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-09 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-09 tilføjes Navne: MUUTO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Reelle ejere: Kristian Byrge, Peter Andreas Bonnén (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bent Jørgensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2014-07-09 tilføjes Stiftere: KB ApS, B HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2014-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-25)