Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Stefan Juhlin | 14.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Høysæter Larsen | 01.05.2015 | 30.04.2018 | direktør |
Peter Bjørn Rasmussen | 01.07.2014 | 30.04.2015 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mira Anneli Ruhanen | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Juha Risto Einari Taimisto | 17.09.2019 | formand |
Jyrki Tapani Nieminen | 03.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jari Petri Kaija | 01.04.2019 | 17.09.2019 | formand |
Henrik Alexander von Nandelstadh | 17.12.2018 | 17.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Aarne Antero Aktan | 17.12.2018 | 01.04.2019 | formand |
Leena Eveliina Viljo | 31.05.2018 | 17.12.2018 | formand |
Markku Juhani Aherto | 03.06.2015 | 04.05.2018 | formand |
Timo Petteri Saarinen | 08.09.2014 | 03.06.2015 | bestyrelse |
André Hansen | 08.09.2014 | 03.06.2015 | formand |
Merja Rautiainen | 01.07.2014 | 17.12.2018 | bestyrelse |
Vesa Vihavainen | 01.07.2014 | 08.09.2014 | formand |