Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Skov Hansen | 13.04.2023 | 23.01.2024 | adm. dir |
Anders Landsig Møller Bertelsen | 30.12.2020 | 13.04.2023 | adm. dir |
Martin Borum Pedersen | 25.10.2019 | 30.12.2020 | direktør |
Jacob Bech Krogsgaard | 07.07.2014 | 25.10.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Skov Hansen | 13.04.2023 | 23.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Borup | 30.12.2020 | 23.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Bech Krogsgaard | 30.12.2020 | 23.01.2024 | formand |
Anders Landsig Møller Bertelsen | 30.12.2020 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Borum Pedersen | 25.10.2019 | 30.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Buendia | 10.02.2015 | 30.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ole Ladekær Christensen | 10.02.2015 | 30.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Bech Krogsgaard | 07.07.2014 | 25.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Sloth | 07.07.2014 | 10.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Hansen | 07.07.2014 | 10.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Filtenborg | 07.07.2014 | 10.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Svend Sigaard | 07.07.2014 | 10.02.2015 | formand |