Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldevangen 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Peter Helmerik Buttrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Navne: DRIFTSSELSKABET 7 AF JUNI 2014 IVS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Peter Helmerik Buttrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Stiftere: Steiermark Group Holding ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-03-16 Statstidende Dekret
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-19)
Den 2022-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-24 fjernes Direktion: Peter Helmerik Buttrup (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 12.001,00 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevangen 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 26, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervelse og udlejning af timeshare anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Peter Helmerik Buttrup (direktør) (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Jesper Krogh Støttrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Peter Helmerik Buttrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Steiermark Group Holding ApS (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Helmerik Buttrup (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Jesper Krogh Støttrup (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsparken 26, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2015-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 2, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Krogh Støttrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Steiermark Group Holding ApS (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: DRIFTSSELSKABET 7 AF JUNI 2014 IVS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Krogh Støttrup (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: Steiermark Group Holding ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-24)