Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ce.ace-holding@mail.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: carsten.ebdrup@privat.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2014-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MILLARCO INTERNATIONAL A/S. (offentliggjort 2015-02-19)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 4, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 4, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esther Aggebos Gade 4, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 49, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-17 tilføjes Kontaktoplysninger: carsten.ebdrup@privat.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærhaven 49, 8520 Lystrup (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2014-07-03 tilføjes Direktion: Carsten Ebdrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed med handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Legale ejere: Carsten Ebdrup (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-07-03 tilføjes Navne: ACE-HOLDING ApS (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-03 tilføjes Reelle ejere: Carsten Ebdrup (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Stiftere: Carsten Ebdrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Vedtægter: 2014-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)