Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Binavne | Hovedbranche | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-14 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: Simon Møller Johnsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Simon Møller Johnsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive investerings- og konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-06 fjernes Binavne: HDL ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-30 tilføjes Navne: LNM Invest ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-29 fjernes Navne: HDL Danmark ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-30 tilføjes Vedtægter: 2021-08-30 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Salg af engros varer (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-09-13 tilføjes Formål: Salg af engros varer (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 19, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-09-12 tilføjes Binavne: HDL ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: HDL Danmark ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-07-31 fjernes Navne: UILOQ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-12-14 (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2016-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2016-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2016-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-12-11 tilføjes Direktion: Simon Møller Johnsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Direktion: Simon Møller Johnsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Direktion: Simon Møller Johnsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er Holding selskab (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Legale ejere: Simon Møller Johnsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Navne: UILOQ HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Reelle ejere: Simon Møller Johnsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Stiftere: Simon Møller Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2014-07-07 tilføjes Vedtægter: 2014-07-07 (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)