Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Berthol Hansen | 07.06.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lund-Nielsen | 03.07.2014 | 07.06.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Lund-Nielsen | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Simon Rolf Klint Bergh | 10.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frode Peytz | 10.09.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Thomassen | 10.09.2014 | 20.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lund-Nielsen | 10.09.2014 | 07.06.2020 | bestyrelsesmedlem |