Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anker Søndergaard | 08.12.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Thygesen | 04.07.2014 | 08.12.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Staghøj Troelsen | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Christian Østergaard | 01.10.2016 | formand |
Sune Bækgaard Sørensen | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anker Søndergaard | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Østergaard | 09.03.2016 | 30.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ditte Schou-Christensen | 08.12.2015 | 31.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thygesen | 08.12.2015 | 01.10.2016 | formand |