Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Staubo Hansen | 08.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Kirstine Hansen | 29.05.2019 | 08.03.2024 | direktør |
Christian Staubo Hansen | 07.07.2014 | 10.06.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gjermund Söder Vegge | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Øyvind Ivar Emblem | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Stage Appel Olsen | 08.03.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Kirstine Hansen | 10.06.2021 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Romme Larsen | 10.06.2021 | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Staubo Hansen | 10.06.2021 | 08.03.2024 | formand |