Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-04 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Legale ejere: European Retail Holding Ltd. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Navne: MIGAYA SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Reelle ejere: Knut Faremo (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-02-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Bestyrelse: Knut Faremo (formand) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Yann Åsmund Faremo (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-20 tilføjes Bestyrelse: Emilie Faremo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-20 fjernes Bestyrelse: Gotfred Severin Berntsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Direktion: Yann Åsmund Faremo (direktør) (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-20 fjernes Direktion: Gotfred Severin Berntsen (direktion) (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-05-26 tilføjes Vedtægter: 2016-05-26 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2014-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Legale ejere: European Retail Holding Ltd. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-15 tilføjes Reelle ejere: Knut Faremo (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for rådgivnings- og konsulentservice. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Navne: MIGAYA SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-11 fjernes Navne: NEWCO AF 4. JULI 2014 A/S (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-09-12 tilføjes Vedtægter: 2014-09-12 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2014-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-04 tilføjes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 fjernes Bestyrelse: Jens Jakob Skaadstrup Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-04 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2014-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Navne: NEWCO AF 4. JULI 2014 A/S (offentliggjort 2014-09-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-15)