Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Binavne: LIFELIGHTS A/S, ILIGHT A/S (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-20 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Hjemmeside: www.needlite.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@needlite.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: NEEDLITE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Navne: NEEDLITE A/S (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: Preben Bitsch (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Stiftere: Søren Ree Andersen, Preben Bitsch (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-05-14 Statstidende Dekret
Den 2022-02-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Bestyrelse: Preben Bitsch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Preben Bitsch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-17 tilføjes Reelle ejere: Preben Bitsch (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2017-10-17 fjernes Bestyrelse: Søren Ree Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2015-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 36, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 tilføjes Hjemmeside: www.needlite.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2015-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@needlite.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2015-03-10 tilføjes Vedtægter: 2015-03-10 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 36, 3500 Værløse (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2014-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 299, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed samt anden virksomhed med beslægtede områder. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-08-27 tilføjes Navne: NEEDLITE A/S (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-08-26 fjernes Navne: ILIGHT A/S (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-06-23 tilføjes Legale ejere: NEEDLITE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 299, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-06-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Ree Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-20 tilføjes Binavne: LIFELIGHTS A/S, ILIGHT A/S (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Direktion: Preben Bitsch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-20 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Navne: ILIGHT A/S (offentliggjort 2014-09-04)
Den 2014-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Stiftere: Søren Ree Andersen, Preben Bitsch (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)