Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tamer Mamdouh Bahgat Elhossamy | 03.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Raj Hansen Taul | 01.06.2022 | 03.06.2024 | direktør |
Lars Mouritzen | 14.09.2021 | 31.05.2022 | direktør |
Tamer Mamdouh Bahgat Elhossamy | 10.01.2020 | 14.09.2021 | direktør |
Margrete Monir Gorgy | 01.09.2019 | 10.01.2020 | direktør |
Claus Birk Larsen | 22.03.2019 | 01.09.2019 | adm. dir |
Anni Bettina Ravn Nielsen | 27.08.2018 | 22.03.2019 | direktør |
Mark Robert Nykjær-Fisher | 04.07.2014 | 27.08.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Marena Enan El-Galaly | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rauf Enan El-Galaly | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bødstrup | 29.08.2024 | formand |
Norhan El Galaly | 06.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tamer Mamdouh Bahgat Elhossamy | 06.10.2023 | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rauf Enan El-Galaly | 01.06.2022 | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Margrete Monir Gorgy | 07.03.2020 | 24.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Norhan El Galaly | 01.09.2019 | 07.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bødstrup | 24.08.2018 | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Enan Raouf El-Galaly | 24.08.2018 | 25.06.2024 | formand |
Hans Jørgen Malmmose Nyegaard | 07.05.2018 | 29.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Margrete Monir Gorgy | 23.04.2018 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Finn Bødstrup | 23.04.2018 | 23.08.2018 | formand |
Norhan El Galaly | 04.07.2017 | 23.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Margrete Monir Gorgy | 03.12.2015 | 22.04.2018 | formand |
Tinne Viborg | 03.12.2015 | 04.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mark Robert Nykjær-Fisher | 04.07.2014 | 24.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Raaschou | 04.07.2014 | 03.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Enan Raouf El-Galaly | 04.07.2014 | 03.12.2015 | formand |