Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esperance Alle 10, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2014-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BIXEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: TG HG21LG22 ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2021-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIXEN INVEST ApS. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2023-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Scope Investment Alternativ Investeringsfond III K/S. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-22 tilføjes Direktion: Frederik Paul Siesbye Halsted (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-21 fjernes Direktion: Søren Halsted (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-22 tilføjes Vedtægter: 2024-02-22 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-22 fjernes Bestyrelse: Christian Moe Halsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 41, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 334, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Bestyrelse: Frederik Paul Siesbye Halsted (formand) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-06-20 fjernes Bestyrelse: Camilla Sofie Halsted (formand) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Binavne: Bixen Holding ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 fjernes Binavne: Mandarin Invest ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: Mandarin Invest ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-12-31 fjernes Navne: BIXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 334, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 43, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: Vibeke Halsted (direktør) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-09 tilføjes Binavne: Mandarin Invest ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2018-01-09 tilføjes Vedtægter: 2018-01-09 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 43, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2017-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevænget 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2017-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller ét bestyrelsesmedlem hver for sig (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2017-03-27 tilføjes Bestyrelse: Camilla Sofie Halsted (formand) (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-03-27 tilføjes Vedtægter: 2017-03-27 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-09-29 tilføjes Navne: BIXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2016-09-28 fjernes Navne: NY BIXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-29 tilføjes Vedtægter: 2016-09-29 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-29 fjernes Binavne: Bixen Holding ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-26 tilføjes Binavne: Bixen Holding ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-11 tilføjes Vedtægter: 2016-07-11 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevænget 8, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Direktion: Søren Halsted (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i aktier og anparter, herunder at virke som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: Søren Halsted (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Navne: NY BIXEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2014-06-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Halsted (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Stiftere: Søren Halsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)