Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 112, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 38, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-11-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-31 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 tilføjes Navne: Normand ApS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Navne: NORMAND IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-25 fjernes Binavne: TRIASHION IVS, AEROLAB IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 38, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2015-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolf Krakes Alle 19, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolf Krakes Alle 19, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-07-02 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2014-07-02 tilføjes Binavne: TRIASHION IVS, AEROLAB IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-07-02 tilføjes Direktion: Pernille Normand Farup-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. endvidere er selskabets formål import af tøj indenfor sportsbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2014-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Legale ejere: Pernille Normand Farup-Hansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-07-02 tilføjes Navne: NORMAND IVS (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-07-02 tilføjes Reelle ejere: Pernille Normand Farup-Hansen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Stiftere: Pernille Normand Farup-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Vedtægter: 2014-07-02 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2014-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolf Krakes Alle 19, 2860 Søborg (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolf Krakes Alle 19, 2860 Søborg (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 tilføjes Navne: NORMAND IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 fjernes Navne: NORMAND IVS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-06-02 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2014-07-29)