Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Direktion: Palle Krøis (direktion) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Legale ejere: TPK 1928 HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET AF 1/1 2008 AULUM ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Navne: 2KA IVS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Stiftere: Palle Krøis, Kurt Armose Lauridsen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevej 6, 7490 Aulum (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Palle Krøis (direktion) (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og eje rettigheder og patenter inden for energisektoren samt hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: TPK 1928 HOLDING ApS, HOLDINGSELSKABET AF 1/1 2008 AULUM ApS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: 2KA IVS (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: Palle Krøis, Kurt Armose Lauridsen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-21)