Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 04.07.2014 (3729
dage). |
Ingen historik.
Branche | Produktion af elektricitet (351100). |
Sidst opdateret den 10.11.2014 og
angivet som gældende fra 01.01.2015 (3548
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Produktion af elektricitet (351100) | 01.01.2015 | |
Uoplyst (999999) | 04.07.2014 | 31.12.2014 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 04.07.2014 (3729
dage). |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne | Ørsted Nr. 1 2014 A/S. |
Sidst opdateret den 30.10.2017 og
angivet som gældende fra 30.10.2017 (2515
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Ørsted Nr. 1 2014 A/S | 30.10.2017 | |
DONG ENERGY NR. 1 2014 A/S | 04.07.2014 | 29.10.2017 |
Binavne | HC Orsted A/S. |
Sidst opdateret den 18.12.2019 og
angivet som gældende fra 18.12.2019 (1736
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
HC Orsted A/S | 18.12.2019 | |
H.C. Orsted A/S | 11.03.2019 | |
HC Ørsted A/S | 11.03.2019 | |
HCØ A/S | 11.03.2019 | |
Hans Christian Ørsted A/S | 11.03.2019 | |
H.C. Ørsted A/S | 26.10.2017 | |
Vestenhav A/S | 28.10.2020 | 09.05.2021 |
Orsted A/S | 02.10.2017 | 29.10.2017 |
Ørsted A/S | 02.10.2017 | 29.10.2017 |
Tegningsregel | Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 04.07.2014 (3729
dage). |
Fortolkning
(3 tegningsmuligheder)
| 3 bestyrelsesmedlemmer + |
formanden + 1 direktør |
næstformanden + 1 direktør |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.