Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødkullevej 53, 4230 Skælskør (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-27 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: fleols@gmail.com (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Legale ejere: Olha Darlene Olsen (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Navne: O HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Stiftere: Olha Darlene Olsen (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-08-26 fjernes Direktion: Flemming Olsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2015-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødkullevej 53, 4230 Skælskør (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2015-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: fleols@gmail.com (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 25, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-10-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Direktion: Flemming Olsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab til formål at have kapitalandele i tilknyttede selskaber. (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-27 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: Olha Darlene Olsen (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Navne: O HOLDING IVS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Stiftere: Olha Darlene Olsen (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-26)