Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KORNMIL ApS. (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KORNMIL ApS. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-10-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Alguro II Holding ApS. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LMT human capital ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LMT human capital ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCAN LUX FLEXIBLE A/S. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANFLEX ApS. (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SCAN LUX EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2022-04-19 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere P/S (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-04-19 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stutmestervej 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 308, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@bro-milner.dk (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 308, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2014-06-26 tilføjes Direktion: Lars Bro Milner (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i øvrige virksomheder og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Legale ejere: Lars Bro Milner (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Navne: ALGURO HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-25)
Den 2014-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Bro Milner (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-06-26 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-25)
Den 2014-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)