Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EVENTBILLETTEN ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderballevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2018-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 127, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: bergitholding@gmail.com (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 127, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-10-14)
Den 2016-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 127, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 127, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2015-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Pjentemøllestræde 1, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Daniel Berg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Daniel Berg (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Daniel Berg (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2014-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pjentemøllestræde 1, st., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andre selskaber med virksomhed inden for Software udvikling og drift heraf. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Navne: BERG IT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Stiftere: Daniel Berg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktoer (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-02)