Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Riis | 01.08.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rebekka Auken Nymark | 01.05.2022 | 31.07.2022 | adm. dir |
Henrik Plougmann Olsen | 19.06.2014 | 30.04.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christine Dal Thrane | 01.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Westermann | 01.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Kampmann | 01.01.2022 | næstformand |
Birgitte Brinch Madsen | 12.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Leo Bruno Larsen | 12.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Bo Thomasen | 12.03.2019 | formand |
Simon Pihl Sørensen | 22.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Trine Græse | 01.01.2018 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Raahauge Borreskov Geertsen | 22.02.2019 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Mandrup Rasmussen | 01.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Finn Rudaizky | 01.02.2017 | 31.12.2021 | næstformand |
Helle Charlotte Busck Fensvig | 10.11.2016 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Steen Mikkelsen | 09.11.2016 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Steen Therkelsen | 09.11.2016 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hald | 09.11.2016 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Brinch Madsen | 09.11.2016 | 31.12.2018 | formand |
Henrik Thorup Gamst | 01.09.2015 | 31.12.2016 | næstformand |
Søren Peder Rasmussen | 19.06.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Annie Hagel | 19.06.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karin Søjberg Holst | 19.06.2014 | 10.07.2017 | næstformand |
Johnny Børge Hansen | 19.06.2014 | 09.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Ribergaard Vinther | 19.06.2014 | 09.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anne Grete Holmsgaard | 19.06.2014 | 09.11.2016 | formand |
Kenneth Kristensen Berth | 19.06.2014 | 31.08.2015 | næstformand |