Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 9, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 3, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSUND ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2017-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IOT Maritime ApS. (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2019-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 3, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-02 tilføjes Direktion: Kristoffer Bjørnshauge (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: k.bjoernshauge@gmail.com (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Bjørnshauge (offentliggjort 2015-11-21)
Den 2014-07-02 tilføjes Navne: BJØRNSHAUGE INVEST ApS (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-02 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Bjørnshauge (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Stiftere: Kristoffer Bjørnshauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Vedtægter: 2014-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)