Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solskrænten 30, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bardevej 10, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: loj@kpkomponenter.dk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Overgaard (direktør) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 fjernes Direktion: Lars Ove Brosbøl (direktion) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: Robert Fjeldgren Jensen, Jesper Overgaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: GABBERS HOLDING ApS, BROSBOEL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 tilføjes Navne: Bardevej 10 ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Fjeldgren Jensen, Jesper Overgaard (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 fjernes Reelle ejere: Lars Ove Brosbøl, Casper Bach Kofoed (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-01 tilføjes Vedtægter: 2020-11-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-31 fjernes Navne: BK GROUP ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bardevej 10, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Binavne: BK GROUPS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Lars Ove Brosbøl (direktion) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af erhvervsejendomme, herunder privat udlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: GABBERS HOLDING ApS, BROSBOEL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: BK GROUP ApS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Ove Brosbøl, Casper Bach Kofoed (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: GABBERS HOLDING ApS, BROSBOEL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)