Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | xbrl | Reelle ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-17 Statstidende Dekret
Den 2024-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 fjernes Direktion: Finn Borza Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Moseblokker 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-09-04 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-09-03 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 tilføjes Reelle ejere: Finn Borza Jensen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moseblokker 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2020-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Moseblokker 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-11 tilføjes Navne: BORZA ApS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-10 fjernes Navne: BORZA IVS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-03-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-07-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: Finn Borza Jensen (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moseblokker 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Finn Borza Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel med og fortage service af blødgøringsanlæg, filtre og ligende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: BORZA IVS (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: Finn Borza Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)