Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Højsleth Dahlgaard | 16.04.2015 | adm. dir |
Simon Staack Jørgensen | 02.07.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Gregersen | 02.07.2014 | 29.12.2020 | direktør |
Christoffer Berg Boisen | 02.07.2014 | 29.12.2020 | direktør |
Line Boisen Petersen | 02.07.2014 | 16.04.2015 | adm. dir |
Nikolaj Højsleth Dahlgaard | 02.07.2014 | 15.04.2015 | direktør |