Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CPH TRUCKS A/S. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-01 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-28 tilføjes Navne: CS Handel ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-27 fjernes Navne: CS HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-28 tilføjes Vedtægter: 2020-12-28 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegedalsparken 14, 9500 Hobro (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2016-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 8, 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2015-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-10-23 tilføjes Vedtægter: 2015-10-23 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2015-10-23 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-09-23 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2015-09-23 fjernes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkrogen 8, 7400 Herning (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Carsten Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: Carsten Sørensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: CS HERNING HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sørensen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Revisor: CENTER REVISION KJELLERUP REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: Carsten Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)