Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: DAFIA HOLDING APS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: Jabran Ajmal (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-26 tilføjes Binavne: JBA Transportservice ApS (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-02 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-06-30 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2017-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1-5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvangsvej 1-5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2014-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 44, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 44, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-09-08)
Den 2014-06-26 tilføjes Direktion: Jabran Ajmal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er vikarløsninger til erhverv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Legale ejere: Jabran Ajmal (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2014-06-26 tilføjes Navne: DK REKRUTTERING ApS (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-26 tilføjes Reelle ejere: Jabran Ajmal (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2014-06-26 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-30)
Den 2014-06-26 tilføjes Stiftere: Jabran Ajmal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2014-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)