Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 44, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 8, st., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-17 tilføjes Hjemmeside: www.fischerejendomme.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-17 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@fischerejendomme.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: cf@cfischer.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-05-26 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Fischer Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Fischer, Poul Juhl Fischer (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2015-03-31 fjernes Legale ejere: ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, CFISCHER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 8, st., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 24, 3. tv., 1561 København V (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 24, 3. tv., 1561 København V (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Juhl Fischer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Christian Fischer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel af enhver art samt eje og administrere ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@cfischer.dk (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, CFISCHER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: RAVNSBJERGGÅRDSVEJ ApS (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: ÅRUP ENTREPRENØRFORRETNING ApS, CFISCHER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)