Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Binavne | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 3. tv., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1. tv., 1250 København K (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Navne: CPH: LAW & ECO ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-25 fjernes Navne: TIP ADVICE ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-26 tilføjes Vedtægter: 2023-01-26 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: NLP-RISK HOLDING IVS (offentliggjort 2022-03-26)
Den 2021-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1. tv., 1250 København K (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2021-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Legale ejere: FRANK LYHNE ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-04-19 fjernes Legale ejere: Polar Light Capital (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-04-18 fjernes Legale ejere: FRANK LYHNE ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2021-04-19 tilføjes Reelle ejere: Frank Lyhne Hansen (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiel rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Navne: TIP ADVICE ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-01-13 fjernes Navne: TIP ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2020-01-13 fjernes Binavne: TIP-Insurance ApS, 7913.dk ApS, 7913 ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at formidling og håndtering af forsikringer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Legale ejere: FRANK LYHNE ApS (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2017-09-08 fjernes Legale ejere: PreSeed Ventures A/S, SEED CAPITAL DENMARK II K/S (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 fjernes Legale ejere: FRANK LYHNE ApS (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Selskabets administrerende direktør. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2017-06-29 fjernes Bestyrelse: Frank Lyhne Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: RGB ApS, TIPPING IVS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af Selskabets administrerende direktør og formanden i forening. (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-08 tilføjes Vedtægter: 2016-09-08 (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: RGB ApS, TIPPING IVS, FRANK LYHNE ApS, PreSeed Ventures A/S, SEED CAPITAL DENMARK II K/S, Polar Light Capital, NLP-RISK HOLDING IVS (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-05-26 fjernes Legale ejere: NLP-RISK HOLDING IVS, FRANK LYHNE ApS, Polar Light Capital, TIPPING IVS, RGB ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-07-30)
Den 2016-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 30, 2400 København NV (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-25 fjernes Bestyrelse: Helle Lund Uth (næstformand) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 30, 2400 København NV (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Binavne: TIP-Insurance ApS, 7913.dk ApS, 7913 ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-26 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund Uth (næstformand) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-06-26 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Lehde Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-25 fjernes Bestyrelse: Helle Lund Uth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-26 tilføjes Vedtægter: 2015-06-26 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Lund Uth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-01 fjernes Bestyrelse: Jakob Ekkelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 58.130,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-05-01 tilføjes Vedtægter: 2015-05-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidle salg og håndtering af forsikringer (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2015-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt udvikle it-produkter, produktion og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Navne: TIP ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2014-11-16 fjernes Navne: TIP IVS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2014-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-11-17 tilføjes Vedtægter: 2014-11-17 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-11-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-25 tilføjes Bestyrelse: Jakob Ekkelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-09-25 tilføjes Direktion: Frank Lyhne Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-09-25 fjernes Direktion: Niels Henrik Lehde Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-24 fjernes Direktion: Frank Lyhne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 55.080,00 (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-09-25 tilføjes Legale ejere: NLP-RISK HOLDING IVS, FRANK LYHNE ApS, Polar Light Capital, TIPPING IVS, RGB ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellemosevej 9, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-06-16 tilføjes Direktion: Frank Lyhne Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Navne: TIP IVS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Stiftere: Niels Henrik Lehde Pedersen, Frank Lyhne Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)