Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 26, 2. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Engmarken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CLOUD BUILDERS ApS. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CLOUD BUILDERS ApS. (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OA Ejendomme ApS. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: M DATA A/S. (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: M DATA A/S. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CloudAdvisor ApS. (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2020-06-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CLOUD FACTORY A/S. (offentliggjort 2021-12-29)
Den 2021-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CLOUD FACTORY A/S. (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2023-10-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RedShoes ApS. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-09-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarken 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 26, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 26, 6. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hassellunden 16, 2765 Smørum (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hassellunden 16, 2765 Smørum (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 21, 3. 21., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-09-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brannersvej 21, 3. 21., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 54, 6800 Varde (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@oplink.dk (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: OPLINK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-16 fjernes Navne: OPLINK HOLDING IVS (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Vedtægter: 2015-03-17 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2015-03-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 54, 6800 Varde (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2014-06-27 tilføjes Direktion: Ole Skjoldborg Ørum-Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, for ejers driftselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: Ole Skjoldborg Ørum-Petersen (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-06-27 tilføjes Navne: OPLINK HOLDING IVS (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Reelle ejere: Ole Skjoldborg Ørum-Petersen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Stiftere: Ole Skjoldborg Ørum-Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)