Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelbækgade 2, 5. tv., 1717 København V (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2021-05-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Viddy ApS. (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 3., 1162 København K (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jorcks Passage 1, 3., 1162 København K (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 3, 3., 1209 København K (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 3, 3., 1209 København K (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2020-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-07-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-14 fjernes Binavne: POST OFFICE IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-06 tilføjes Navne: POST OFFICE SOCIAL ApS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-05 fjernes Navne: POST OFFICE SOCIAL IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-06 tilføjes Vedtægter: 2019-12-06 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4., 2200 København N (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4., 2200 København N (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2017-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Artillerivej 86, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-11-14 tilføjes Direktion: Peter Bundgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Andreas Sparvath Füchsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-16 tilføjes Legale ejere: Peter Bundgaard, Andreas Sparvath Füchsel, A.S. FÜCHSEL ApS, P.BUNDGAARD ApS, Jacob Poul Richardt, Jesper Fyhr Knudsen (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-16 fjernes Legale ejere: Peter Bundgaard, Andreas Sparvath Füchsel (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-05-16 tilføjes Reelle ejere: Peter Bundgaard, Andreas Sparvath Füchsel, Jacob Poul Richardt, Jesper Fyhr Knudsen (offentliggjort 2017-09-23)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Peter Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Peter Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2015-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-07-16)
Den 2014-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 8, 1403 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Binavne: POST OFFICE IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-06-19 tilføjes Direktion: Peter Overgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed særligt indenfor IT-, reklame- og mediebranchen, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Navne: POST OFFICE SOCIAL IVS (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Stiftere: Peter Overgaard, Peter Bundgaard, Jesper Fyhr Knudsen, Jacob Poul Richardt, Andreas Sparvath Füchsel, Andreas Philip Røll Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2014-06-19 tilføjes Vedtægter: 2014-06-19 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)