Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Frost Bennetsen | 25.06.2014 | 07.01.2021 | direktion |
Jens Vejen Stilling | 25.06.2014 | 27.05.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bo Carlsen | 27.05.2016 | 21.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Pedersen | 18.05.2015 | 03.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Frost Bennetsen | 25.06.2014 | 21.06.2016 | bestyrelse |
Peter Körner | 25.06.2014 | 21.06.2016 | formand |
Jens Vejen Stilling | 25.06.2014 | 27.05.2016 | bestyrelse |
Christopher Moyell Juul | 25.06.2014 | 03.05.2016 | bestyrelse |