Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hvidhvask | Kapital | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 tilføjes Direktion: Zeshaan Naveed Anwar (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-10 fjernes Direktion: Rasmus Nilsson Børresen (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-10 tilføjes Navne: RSG Hotels ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-09 fjernes Navne: Rough Stone Group Hotels ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Rasmus Nilsson Børresen (direktør) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-21 fjernes Direktion: Sagar Anwar (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Rough Stone Group Hotels ApS (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-12-20 fjernes Navne: A.H-Gruppen ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-21 tilføjes Vedtægter: 2022-12-21 (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Legale ejere: Rough Stone Group LLC (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-01 fjernes Legale ejere: Ejendomsselskabet S.A ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Zeshaan Naveed Anwar (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Sagar Anwar (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: A.H-Gruppen ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: Anwar Hotels ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-06-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-02 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-16 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-02-28 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-24 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-04-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-11-01 tilføjes Vedtægter: 2016-11-01 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-05-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-04-06 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Navne: Anwar Hotels ApS (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2016-05-26 fjernes Navne: Vibeholms Invest Aps (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Sagar Anwar (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2016-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt at eje og drive fast ejendom. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-04-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Sagar Anwar (direktør) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2016-01-20 fjernes Revisor: Parker Randall Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 37, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 21-23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet S.A ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sagar Anwar (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Tina Maria Frøslev (direktør) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: HAPPY2B-ESTATE ApS, Ejendomsselskabet S.A ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-24 tilføjes Direktion: Sagar Anwar (direktør) (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-04-14 tilføjes Direktion: Tina Maria Frøslev (direktør) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-14 fjernes Direktion: Bo Buck Skaaning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-24 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet S.A ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-04-15 tilføjes Legale ejere: HAPPY2B-ESTATE ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-04-24 tilføjes Vedtægter: 2015-04-24 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Vedtægter: 2015-04-15 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-04-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Navne: Vibeholms Invest Aps (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-04-14 fjernes Navne: KB GROUP ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Revisor: Parker Randall Statsautoriserede revisorer ApS (offentliggjort 2016-01-20)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibeholms Allé 21-23, 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 29, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 29, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2014-06-27 tilføjes Direktion: Bo Buck Skaaning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Navne: KB GROUP ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2014-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2014-06-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Stiftere: HGJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Vedtægter: 2014-06-27 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-20)