Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammervej 26, 9381 Sulsted (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Direktion: Lone Nielsen (direktion) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-13 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: lonenielsen1970@outlook.dk (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Legale ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Navne: LONE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Reelle ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: VIKINGERNE ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VIKINGERNE ApS. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: lonenielsen1970@outlook.dk (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 26, 9381 Sulsted (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammervej 26, 9381 Sulsted (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2018-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-02-07 fjernes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammervej 26, 9381 Sulsted (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvej 16, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvej 16, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2016-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 14, 1. tv., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Navne: LONE NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2015-03-09 fjernes Navne: LONE LILLIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-03-10 tilføjes Vedtægter: 2015-03-10 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 14, 1. tv., 9700 Brønderslev (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2014-06-19 tilføjes Direktion: Lone Nielsen (direktion) (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-13 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Legale ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Navne: LONE LILLIE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-06-19 tilføjes Reelle ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2014-06-19 tilføjes Revisor: STATSAUT. REVISOR J LØBNER ApS (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2014-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Vedtægter: 2014-06-19 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2014-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-18)