Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Martin Tønnesen | 20.06.2014 | |
Thor Grønkjær Drexel | 20.06.2014 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. TØNNESEN ApS (CVR 36068485) | NORMAL | 01.06.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. TØNNESEN ApS (CVR 36068485) | 18.08.2014 | 31.05.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
DREXEL HOLDINGS ApS (CVR 35208402) | 20.06.2014 | 01.06.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |